LOSAN HOTELES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 30
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOSAN HOTELES SL
CIF B82193673
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOSAN HOTELES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOSAN HOTELES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arus Castillo Francisco Javier | Representante | 17/12/2013 | 06/04/2015 |
AZORA ALTUS SA | Administrador Unico | 17/12/2013 | 06/04/2015 |
AZORA ALTUS SA | Liquidador | 06/04/2015 | 06/04/2015 |
Cid Monreal Jose Maria | Secretario | 17/12/2013 | |
Cortes Valdes Jose Enrique | Consejero | 17/12/2013 | |
Losada Santamaria Cesar | Presidente | 17/12/2013 | |
Losada Santamaria Cesar | Consejero Delegado | 17/12/2013 | |
Losada Santamaria Cesar | Consejero | 17/12/2013 | |
Losada Santamaria Cesar | Apoderado Solidario | 18/07/2012 | |
Prieto Rodriguez Soledad | Apoderado Solidario | 18/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOSAN HOTELES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 213, S 8, H M 225064, I/A 12 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 213, S 8, H M 225064, I/A 12 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 213, S 8, H M 225064, I/A 12 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 213, S 8, H M 225064, I/A 12 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 11& EL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE DE ARUS CASTILLO FRANCISCO JAVIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-28
- C/ SERRANO 30 2º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13780 , F 210, S 8, H M 225064, I/A 11 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28