LOS TRES BOCATEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arcipreste de Hita, 14
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOS TRES BOCATEROS SL
CIF B45858339
Capital Social 145000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOS TRES BOCATEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS TRES BOCATEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caboblanco Brasero Ana | Apoderado | 18/07/2016 | 21/06/2024 |
Vicente Torcal Luis Manuel | Administrador Unico | 16/06/2016 | 21/06/2024 |
Vicente Torcal Luis Manuel | Liquidador | 21/06/2024 | 21/06/2024 |
ACTOS BORME DE LOS TRES BOCATEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664847, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664847, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664847, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664847, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Capital Anterior: | 115.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 145.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 26,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37279 , F 115, S 8, H M 664847, I/A 3 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
- C/ ARCIPRESTE DE HITA 14 - BAJO, LOCAL 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37279 , F 115, S 8, H M 664847, I/A 2 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: 8. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37279 , F 115, S 8, H M 664847, I/A 2 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 112.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 115.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 194, S 8, H TO 38554, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 193, S 8, H TO 38554, I/A 2 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 192, S 8, H TO 38554, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-45