LOS SOPRANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 53
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOS SOPRANOS SL
CIF B66573056
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 07/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Niparts Toms
VINCULACIONES DE LOS SOPRANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS SOPRANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julija Ozolina | Apoderado Solidario | 22/12/2016 | 23/03/2018 |
Niparts Toms | Administrador Unico | 28/07/2015 | 23/03/2018 |
Martinez Cabrerizo Juan Carlos | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | 05/01/2017 |
ACTOS BORME DE LOS SOPRANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 90, S 8, H B 471856, I/A 8 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: TWINERO S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 90, S 8, H B 471856, I/A 7 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 90, S 8, H B 471856, I/A 6 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 90, S 8, H B 471856, I/A 5 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 89, S 8, H B 471856, I/A 4 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: FLAGMANSHIP HOLDINGS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 89, S 8, H B 471856, I/A 3 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 89, S 8, H B 471856, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO EL PRESTADOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 88, S 8, H B 471856, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 88, S 8, H B 471856, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.53 ESC. P.2 PTA. (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/07/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA INTERMEDIACION EN ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE ASESORAMIENTO, GESTION DE DEUDAS E IMPAGADOS, PRESTACION DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 88, S 8, H B 471856, I/A 1 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08