LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de la Carrera, 9
Código Postal 28140
Municipio Fuente el Saz de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA
CIF A86734217
Capital Social 270000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 14/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Millan Enciso Horacio
VINCULACIONES DE LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Millan Enciso Horacio | Administrador Unico | 25/02/2014 | 02/02/2021 |
Perez Cuchet Marco Manuel | Apoderado | 05/04/2019 | 02/02/2021 |
Perez Cuchet Marcos Manuel | Apoderado | 27/02/2014 | 02/02/2021 |
ACTOS BORME DE LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 95, S 8, H M 575834, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 95, S 8, H M 575834, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- Se deposita el proyecto de fusión firmado el 1 de Diciembre de 2019 , entre INVERSIONES PINILLA XXI SL, como sociedad absorbente; y las sociedades absorbidas: LOS PILARES DE ESPAÑA EDITORIAL SA; HOMIEN PATRIMONIO INVERSIONES MOBILIARIAS SL; y HOMIEN PATRIMONIO, INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 89, S 8, H M 575834, I/A 1 M (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 94, S 8, H M 575834, I/A 6 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 93, S 8, H M 575834, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Capital Anterior: | 250.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 270.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 93, S 8, H M 575834, I/A 4 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Capital Anterior: | 80.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 170.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 250.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 212,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 93, S 8, H M 575834, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 92, S 8, H M 575834, I/A 2 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 89, S 8, H M 575834, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Dirección:CMNO DE LA CARRERA 9 8 (FUENTE EL SAZ DE JARAMA)
Comienzo de operaciones:14/05/13
Objeto social:LOS SERVICIOS PROPIOS DE EDITORIAL, CONSISTENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE PERMITEN EL PROCESO DE FIJACION DE LA OBRA O CREACION INTELECTUAL EN UN SOPORTE MATERIAL O SU ALMACENAMIENTO POR MEDIOS ELECTRONICOS, CON LA FINALIDAD DE DIVULGARLA. COMPRENDE LAS FASES DE EDICION, PRODUCCION
Capital Suscrito:80.000,00 Euros
Desembolsado:80.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32002 , F 89, S 8, H M 575834, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28