LOS PAÑEROS SL - EXTINGUIDA
Municipio Pozoblanco
Provincia Córdoba
Razón Social LOS PAÑEROS SL
CIF B14017453
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOS PAÑEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS PAÑEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Dominguez Luis Gonzalo | Administrador Unico | 17/09/2012 | 19/04/2013 |
Blanco Dominguez Luis Gonzalo | Liquidador | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
Blanco Dominguez Luis Gonzalo | Administrador Solidario | 13/06/2012 | 17/09/2012 |
Silos Pavon Eugenio | Administrador Solidario | 13/06/2012 | 17/09/2012 |
Blanco Bautista Juan Manuel | Administrador Solidario | 13/06/2012 | |
Blanco Bautista Teresa | Administrador Solidario | 10/03/2011 | 13/06/2012 |
Blanco Cabrera Maxima | Administrador Solidario | 13/06/2012 | |
Blanco Bautista Antonio | Administrador Solidario | 10/03/2011 |
ACTOS BORME DE LOS PAÑEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 12 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 12 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 12 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 12 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 11 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 11 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 145, S 8, H CO 6496, I/A 11 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 144, S 8, H CO 6496, I/A 10 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 144, S 8, H CO 6496, I/A 10 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-14