LOS MONEGROS VERDES SL - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social LOS MONEGROS VERDES SL
CIF B50800689
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario GUSPAT SL
VINCULACIONES DE LOS MONEGROS VERDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS MONEGROS VERDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUSPAT SL | Socio Unico | 08/03/2017 | 05/06/2017 |
Perez Lopez Gustavo | Administrador Unico | 17/10/2011 | 05/06/2017 |
Perez Valero Gustavo | Apoderado | 17/10/2011 | 05/06/2017 |
Perez Lopez Gustavo | Presidente | 17/10/2011 | |
Perez Lopez Gustavo | Consejero Delegado Mancomunado | 17/10/2011 | |
Perez Lopez Gustavo | Consejero | 17/10/2011 | |
Perez Valero Gustavo | Consejero | 17/10/2011 | |
Pescador Calonge Jose-luis | Secretario | 17/10/2011 | |
Pescador Calonge Jose-luis | Consejero Delegado Mancomunado | 17/10/2011 | |
Pescador Calonge Jose-luis | Consejero | 17/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOS MONEGROS VERDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 157, S 8, H Z 24715, I/A 7 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 157, S 8, H Z 24715, I/A 7 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 157, S 8, H Z 24715, I/A 7 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 157, S 8, H Z 24715, I/A 7 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 157, S 8, H Z 24715, I/A 6 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 156, S 8, H Z 24715, I/A 5 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 156, S 8, H Z 24715, I/A 4 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 156, S 8, H Z 24715, I/A 4 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 156, S 8, H Z 24715, I/A 4 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-50