LOS LLANOS LA CAMPANA AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social LOS LLANOS LA CAMPANA AGRICOLA SL
CIF B73435133
Capital Social 3503500.0 Euros
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Fecha de Constitución 24/03/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor AUDITECO SL
VINCULACIONES DE LOS LLANOS LA CAMPANA AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS LLANOS LA CAMPANA AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Garcia Gabarron | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 30/01/2018 |
AUDITECO SL | Auditor | 08/10/2009 | 30/01/2018 |
LOS LLANOS LA CAMPANA SL | Administrador Solidario | 12/01/2016 | 30/01/2018 |
Alfonso Garcia Zapata | Administrador Solidario | 12/01/2016 |
ACTOS BORME DE LOS LLANOS LA CAMPANA AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 214, S 8, H MU 58488, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 214, S 8, H MU 58488, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 214, S 8, H MU 58488, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-30
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 8 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 8 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 8 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 7 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-30
- Modifican el articulo 26º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 6 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 213, S 8, H MU 58488, I/A 5 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-76-30