LOS HERMANOS DAVIDSON DEL TUBO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuatro de Agosto, 16
Código Postal 50003
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOS HERMANOS DAVIDSON DEL TUBO SL
CIF B99377962
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 15/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario EL AVELLANADOR DEL TUBO SL
VINCULACIONES DE LOS HERMANOS DAVIDSON DEL TUBO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS HERMANOS DAVIDSON DEL TUBO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL AVELLANADOR DEL TUBO SL | Socio Unico | 01/09/2016 | 13/02/2018 |
Gareta Minguillon Emilio | Administrador Unico | 19/11/2014 | 13/02/2018 |
Gareta Minguillon Jose Ignacio | Apoderado | 09/05/2017 | 13/02/2018 |
Gareta Minguillon Emilio | Administrador Mancomunado | 22/05/2014 | 19/11/2014 |
Serrano Ibañez Javier | Administrador Mancomunado | 22/05/2014 | 19/11/2014 |
Gareta Minguillon Emilio | Administrador Solidario | 24/05/2013 | 22/05/2014 |
Gareta Minguillon Jose Ignacio | Administrador Solidario | 24/05/2013 | 22/05/2014 |
Serrano Ibañez Javier | Administrador Solidario | 24/05/2013 | 22/05/2014 |
ACTOS BORME DE LOS HERMANOS DAVIDSON DEL TUBO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 124, S 8, H Z 55036, I/A 6 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 124, S 8, H Z 55036, I/A 6 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 124, S 8, H Z 55036, I/A 6 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 124, S 8, H Z 55036, I/A 6 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 123, S 8, H Z 55036, I/A 5 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 123, S 8, H Z 55036, I/A 4 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 122, S 8, H Z 55036, I/A 3 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 122, S 8, H Z 55036, I/A 3 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 122, S 8, H Z 55036, I/A 3 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3978 , F 122, S 8, H Z 55036, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-50