LOS HAYONES SL - EXTINGUIDA
Municipio Camas
Provincia Sevilla
Razón Social LOS HAYONES SL
CIF B41414178
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOS HAYONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS HAYONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Arevalo Juan Norberto | Consejero | 23/08/2011 | 04/01/2021 |
Olivares Gonzalez Mateo | Consejero | 29/06/2015 | 04/01/2021 |
Olivares Gutierrez Jose Luis | Consejero | 23/08/2011 | 04/01/2021 |
Olivares Tirado Agustin | Presidente | 03/11/2010 | 04/01/2021 |
Olivares Tirado Agustin | Consejero Delegado Solidario | 23/08/2011 | 04/01/2021 |
Olivares Tirado Agustin | Consejero | 23/08/2011 | 04/01/2021 |
Olivares Tirado Agustin | Apoderado | 04/01/2021 | |
Olivares Tirado Emilio | Consejero | 10/07/2018 | 04/01/2021 |
Padilla Altamirano Silvia | Consejero | 23/08/2011 | 04/01/2021 |
Tejera Martinez Daniel | Apoderado | 21/10/2013 | 04/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOS HAYONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 33, S 8, H SE 897, I/A 19 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 33, S 8, H SE 897, I/A 19 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 33, S 8, H SE 897, I/A 19 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 33, S 8, H SE 897, I/A 19 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 32, S 8, H SE 897, I/A 18 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 32, S 8, H SE 897, I/A 18 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 32, S 8, H SE 897, I/A 17 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 32, S 8, H SE 897, I/A 16 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 32, S 8, H SE 897, I/A 16 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
- Otras modificaciones estatutarias: 19. Duración del cargo de administrador y Retribución.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5758 , F 31, S 8, H SE 897, I/A 15 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-41