LOS CHALAOS VINOTECA TAPERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA VILLAJOYOSA 12 - LOCALES 2 Y 3
Municipio Benidorm
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social LOS CHALAOS VINOTECA TAPERIA SL
CIF B42636688
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 18/03/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LOS CHALAOS VINOTECA TAPERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS CHALAOS VINOTECA TAPERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arguello Mariano | Administrador Mancomunado | 29/04/2020 | 15/09/2023 |
Arguello Mariano | Liquidador Mancomunado | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Bermudez Marqueño David | Administrador Mancomunado | 08/04/2021 | 15/09/2023 |
Bermudez Marqueño David | Liquidador Mancomunado | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Garcia Serrano Vicente | Administrador Mancomunado | 29/04/2020 | 15/09/2023 |
Garcia Serrano Vicente | Liquidador Mancomunado | 15/09/2023 | 15/09/2023 |
Perez Lucas Abdon | Administrador Mancomunado | 29/04/2020 | 08/04/2021 |
Perez Lucas Abdon | Administrador Unico | 27/03/2019 | 29/04/2020 |
ACTOS BORME DE LOS CHALAOS VINOTECA TAPERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-03
- AVDA VILLAJOYOSA 12 - LOCALES 2 Y 3 (BENIDORM)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 2 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 2 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 2 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 17, S 8, H A 164491, I/A 2 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-03