LOS CABEZOS EXPLOTACION AGRICOLA SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOS CABEZOS EXPLOTACION AGRICOLA SA
CIF A28540664
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cristina Moral Betere
Propietario FINMOBE SL
VINCULACIONES DE LOS CABEZOS EXPLOTACION AGRICOLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOS CABEZOS EXPLOTACION AGRICOLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristina Moral Betere | Administrador Unico | 17/01/2019 | 19/01/2022 |
FINMOBE SL | Socio Unico | 26/10/2021 | 19/01/2022 |
Moral Moro Ramon | Administrador Unico | 24/02/2011 | 17/01/2019 |
ACTOS BORME DE LOS CABEZOS EXPLOTACION AGRICOLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 15, S 8, H M 40107, I/A 20 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 15, S 8, H M 40107, I/A 20 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 19 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
- Otras modificaciones estatutarias: 20. Modificación del artículo 20º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 18 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 17 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-50-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2274 , F 14, S 8, H M 40107, I/A 16 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28