LORISCAM SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LORISCAM SL
CIF B82833757
Capital Social 3869708.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LORISCAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LORISCAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrer Escriba Carmen | Apoderado | 11/03/2015 | 20/11/2023 |
Torres Pastor Eva | Administrador Unico | 14/10/2019 | 20/11/2023 |
Torres Pastor Eva | Liquidador | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
Benlloch Fenoll Ramon | Administrador Unico | 25/02/2015 | 14/10/2019 |
Ferrer Escriba Carmen | Administrador Unico | 25/02/2015 |
ACTOS BORME DE LORISCAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 28 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 28 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 28 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 28 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
Capital Anterior: | 3.749.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 119.988,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.869.708,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 27 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Capital Anterior: | 3.599.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.749.720,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 56, S 8, H M 272511, I/A 26 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 55, S 8, H M 272511, I/A 25 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 55, S 8, H M 272511, I/A 25 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Capital Anterior: | 3.479.720,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.599.720,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 55, S 8, H M 272511, I/A 24 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25818 , F 55, S 8, H M 272511, I/A 23 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28