LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
Dirección social Avda Juan Tejera, 2
Código Postal 38400
Municipio Puerto de la Cruz
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
CIF B76643790
Capital Social 112227.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Diaz Maria Isabel
ORGANIGRAMA DE LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
VINCULACIONES DE LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Caceres Rodriguez Daniel | Apoderado | 03/09/2014 | |
Garcia Diaz Maria Isabel | Administrador Unico | 28/07/2014 |
ACTOS BORME DE LORENZO CACERES RODRIGUEZ DANIEL 009174782T SLNE
- Declarada la Insolvencia Provisional de la sociedad en virtud de mandamiento expedido el 21 de diciembre de 2023 por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 8 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, por Decreto de 20 de noviembre de 2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 125, S 8, H TF 53986, I/A INS2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-38
- Declarada la Insolvencia Provisional de la sociedad en virtud de mandamiento expedido el 21 de junio de 2023 por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de SANTA CRUZ DE TENERIFE, por Decreto de 7 de junio de 2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 125, S 8, H TF 53986, I/A INS1 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 126, S 8, H TF 53986, I/A 2 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 125, S 8, H TF 53986, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-38
Dirección:AVDA JUAN TEJERA 2 (PUERTO DE LA CRUZ)
Comienzo de operaciones:16/06/14
Capital:112.227,00 Euros
Objeto social:2. Objeto La sociedad tiene por objeto: la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial, turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación; de profesionales como intermediaria, o de servicios en general y en especial, el arrendamiento o enaje
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 125, S 8, H TF 53986, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-38