LOREN JOYERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar Montaña Hendida, 45
Código Postal 35627
Municipio Tuineje
Provincia Las Palmas
Razón Social LOREN JOYERIA SL
CIF B35998277
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 21/05/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lorenzo Regades Ana Isabel
VINCULACIONES DE LOREN JOYERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOREN JOYERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Regades Ana Isabel | Administrador Unico | 27/01/2014 | |
Lorenzo Regades Ana Isabel | Liquidador | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
Lorenzo Regades Ana Isabel | Socio Unico | 18/10/2011 | 27/01/2014 |
Lorenzo Regades Rocio | Administrador Unico | 18/10/2011 | 27/01/2014 |
Lorenzo Regades Ana Isabel | Administrador Solidario | 18/10/2011 | |
Lorenzo Regades Rocio | Administrador Solidario | 18/10/2011 |
ACTOS BORME DE LOREN JOYERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 94, S 8, H IF 6261, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 94, S 8, H IF 6261, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 94, S 8, H IF 6261, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 94, S 8, H IF 6261, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 94, S 8, H IF 6261, I/A 3 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 93, S 8, H IF 6261, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 93, S 8, H IF 6261, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 137 , F 93, S 8, H IF 6261, I/A 2 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-180-35