LORCA PORC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Parra (Hoya La)
Código Postal 30816
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social LORCA PORC SL
CIF B30252134
Capital Social 1230072.71 Euros
Actividad Otras explotaciones de ganado
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LORCA PORC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LORCA PORC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Jimenez Reverte | Apoderado Solidario | 01/03/2011 | 12/01/2018 |
Catalina Jimenez Reverte | Apoderado Solidario | 01/03/2011 | 12/01/2018 |
JUAN JIMENEZ GARCIA SA | Administrador Unico | 29/01/2010 | 12/01/2018 |
Luis Gomez Aranda | Apoderado | 06/03/2013 |
ACTOS BORME DE LORCA PORC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 106, S 8, H MU 1033, I/A 15 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 106, S 8, H MU 1033, I/A 15 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3186 , F 106, S 8, H MU 1033, I/A 15 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 179, S 8, H MU 1033, I/A 13 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 179, S 8, H MU 1033, I/A 12 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-30
Capital Anterior: | 830.077,16 | Euros |
Aumento de capital: | 399.995,55 | Euros |
Capital Actual: | 1.230.072,71 | Euros |
Porcentaje: | 48,19 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 178, S 8, H MU 1033, I/A 11 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 178, S 8, H MU 1033, I/A 10 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 178, S 8, H MU 1033, I/A 10 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30