LOQUE-BI SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social LOQUE-BI SL
CIF B48850333
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOQUE-BI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOQUE-BI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casanueva Losada Javier | Administrador Solidario | 04/11/2015 | 09/09/2019 |
Marcos Ferrero Fernando | Administrador Solidario | 04/11/2015 | 09/09/2019 |
Diego Perez Angel | Administrador Unico | 08/07/2015 | 04/11/2015 |
Quecedo Garcia Edorta | Administrador Unico | 17/04/2015 |
ACTOS BORME DE LOQUE-BI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 6 H (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 6 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438 , F 17, S 8, H BI 17558, I/A 3 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-48