LOPEZ ZALACAIN MICHELENA & AZURZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Berio, 34
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LOPEZ ZALACAIN MICHELENA & AZURZA SL
CIF B75062448
Capital Social 3750.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 17/02/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOPEZ ZALACAIN MICHELENA & AZURZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOPEZ ZALACAIN MICHELENA & AZURZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Irurtia Alfredo | Consejero | 07/03/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Jauregui Ramon Sebastian | Consejero | 23/04/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Lopez Felipe | Apoderado | 23/04/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Michelena Javier | Secretario | 23/04/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Michelena Javier | Apoderado | 23/04/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Michelena Javier | Consejero | 07/03/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Michelena Javier | Liquidador | 18/10/2017 | 18/10/2017 |
Lopez Senosiain Maria Paz | Presidente | 07/03/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Senosiain Maria Paz | Consejero | 07/03/2012 | 18/10/2017 |
Lopez Zalacain Martin | Apoderado | 23/04/2012 | 18/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOPEZ ZALACAIN MICHELENA & AZURZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 3 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 750,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-20
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 144, S 8, H SS 34302, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 141, S 8, H SS 34302, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-20
Dirección:PASEO BERIO 34, 3ºA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:17/02/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la explotación de un negocio de transporte nacional e internacional de mercancías por carretera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 141, S 8, H SS 34302, I/A 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-20