LOPEZ TIERRASECA Y URALZA ABOGADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 60
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOPEZ TIERRASECA Y URALZA ABOGADOS SL
CIF B83358853
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LOPEZ TIERRASECA Y URALZA ABOGADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOPEZ TIERRASECA Y URALZA ABOGADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Pozo Maria De La Palma | Apoderado Solidario | 11/01/2010 | 08/03/2012 |
Alvarez Pozo Maria De La Palma | Liquidador Mancomunado | 16/06/2011 | 08/03/2012 |
Zamorano Moreno Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 11/01/2010 | 08/03/2012 |
Zamorano Moreno Pilar | Liquidador Mancomunado | 16/06/2011 | 08/03/2012 |
Alvarez Pozo Maria De La Palma | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 16/06/2011 |
Zamorano Moreno Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 16/06/2011 |
Aceña De Mesa Maria Del Carmen | Presidente | 11/01/2010 | |
Aceña De Mesa Maria Del Carmen | Consejero | 11/01/2010 | |
Alvarez Pozo Maria De La Palma | Secretario | 11/01/2010 | |
Alvarez Pozo Maria De La Palma | Consejero | 11/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOPEZ TIERRASECA Y URALZA ABOGADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 149, S 8, H M 306596, I/A 12 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 149, S 8, H M 306596, I/A 11 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 149, S 8, H M 306596, I/A 11 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 149, S 8, H M 306596, I/A 11 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-72-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-69-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 147, S 8, H M 306596, I/A 10 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 146, S 8, H M 306596, I/A 9 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 146, S 8, H M 306596, I/A 9 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17779 , F 146, S 8, H M 306596, I/A 9 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28