LOPEZ MATEO REBOLLO GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de la Antigua, 11
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOPEZ MATEO REBOLLO GESTION SL
CIF B91963488
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOPEZ MATEO REBOLLO GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOPEZ MATEO REBOLLO GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Perez Rocio | Apoderado Solidario | 11/07/2022 | 13/03/2024 |
Mateo Falcet Ruth | Administrador Unico | 26/08/2022 | 13/03/2024 |
Mateo Falcet Ruth | Apoderado Solidario | 11/07/2022 | 13/03/2024 |
Mateo Falcet Ruth | Liquidador Unico | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
Lopez Elorza Felix | Administrador Unico | 17/01/2022 | 26/08/2022 |
Rebollo Gonzalez Francisco | Administrador Unico | 26/10/2011 | 17/01/2022 |
ACTOS BORME DE LOPEZ MATEO REBOLLO GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 179, S 8, H SE 91187, I/A 6 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 178, S 8, H SE 91187, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 178, S 8, H SE 91187, I/A 5 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 178, S 8, H SE 91187, I/A 4 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5434 , F 178, S 8, H SE 91187, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-41