LOPEZ CANDIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Viveiro
Provincia Lugo
Razón Social LOPEZ CANDIA SA
CIF A27024157
Actividad Pesca marina
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOPEZ CANDIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOPEZ CANDIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Jose Lopez Candia | Administrador Solidario | 27/05/2014 | 03/07/2024 |
Lopez Candia Florentino | Administrador Solidario | 22/04/2019 | 03/07/2024 |
Lopez Candia Florentino | Liquidador | 03/07/2024 | 03/07/2024 |
Lopez Candia Francisco Jose | Administrador Solidario | 22/04/2019 | 03/07/2024 |
Lopez Candia Florentino | Administrador Solidario | 27/05/2014 | 22/04/2019 |
Francisco Jose Lopez Candia | Administrador Solidario | 15/06/2009 | 27/05/2014 |
Lopez Candia Florentino | Administrador Solidario | 15/06/2009 | 27/05/2014 |
Candia Miguez Maria Jesus | Administrador Unico | 15/06/2009 |
ACTOS BORME DE LOPEZ CANDIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 1133, I/A 15 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 1133, I/A 15 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 1133, I/A 15 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 1133, I/A 15 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 48, S 8, H LU 1133, I/A 13 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 48, S 8, H LU 1133, I/A 13 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 48, S 8, H LU 1133, I/A 11 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 48, S 8, H LU 1133, I/A 11 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-27