LOPESOL 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Hermanos Bou, 35
Código Postal 12003
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOPESOL 2013 SL
CIF B12903068
Capital Social 116000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOPESOL 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOPESOL 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valls Romero Dolores | Liquidador | 06/04/2018 | 06/04/2018 |
Valls Romero Dolores | Administrador Unico | 10/06/2015 | 06/04/2018 |
Lopez Ruiz Lorenzo | Administrador Unico | 15/02/2013 | 10/06/2015 |
ACTOS BORME DE LOPESOL 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-12
- AVDA HERMANOS BOU 35 8 C (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR CAMBIO DE DOMICILIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 3 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 2 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 138, S 8, H CS 35113, I/A 2 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 137, S 8, H CS 35113, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-12
Dirección:C/ JOSE RAMON BATALLA 5 ENTLO. (VILLARREAL)
Comienzo de operaciones:05/02/13
Capital:116.000,00 Euros
Objeto social:Energía eléctrica, fotovoltaica,eólica.Inmobiliaria. Comercio y distribución comercial.Transporte y almacen.Servicios educativos,sanitarios, y de ocio.Compra,reparación de vehiculos.Informatica.Telecomunicaciones.Investigación.Actividades científicas.Aguas.Residuos.Tierras,cimentaciones y carreteras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613, L 1175, F 137, S 8, H CS 35113, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-12