LONGSOL PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 91
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LONGSOL PARTNERS SL
CIF B87055125
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 20/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario GAVIA CAPITAL SL
VINCULACIONES DE LONGSOL PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LONGSOL PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRAXA INTEGRATED FINANCIAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 26/02/2019 | 08/01/2024 |
ABRAXA INTEGRATED FINANCIAL SOLUTIONS SL | Liquidador | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
GAVIA CAPITAL SL | Socio Unico | 12/07/2020 | 08/01/2024 |
Medrano Aranguren Carmelo | Apoderado | 09/10/2020 | 08/01/2024 |
Mellado Roman Javier | Representante | 26/02/2019 | 08/01/2024 |
Mellado Roman Javier | Representante | 08/01/2024 | 08/01/2024 |
De Francisco Perez David | Consejero | 15/07/2014 | 26/02/2019 |
De Francisco Perez David | Secretario | 11/08/2014 | 26/02/2019 |
De Francisco Perez David | Consejero Delegado Mancomunado | 11/08/2014 | 26/02/2019 |
Medrano Aranguren Carmelo Jose | Consejero | 15/07/2014 | 26/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LONGSOL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 115, S 8, H M 584684, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 115, S 8, H M 584684, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 115, S 8, H M 584684, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 115, S 8, H M 584684, I/A 6 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 113, S 8, H M 584684, I/A 5 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
- C/ CLAUDIO COELLO 91 1 - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 113, S 8, H M 584684, I/A 4 (12/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 113, S 8, H M 584684, I/A 4 (12/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 112, S 8, H M 584684, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 112, S 8, H M 584684, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32482 , F 112, S 8, H M 584684, I/A 3 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28