LONGITUD 0019 W SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV Gola del Pujol, 7
Código Postal 46012
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social LONGITUD 0019 W SL
CIF B98362353
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 28/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LONGITUD 0019 W SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LONGITUD 0019 W SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Rojo Nicolas | Liquidador Unico | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
Garcia Sisternas Angela | Administrador Unico | 16/09/2015 | 21/12/2023 |
Espinosa Rojo Nicolas | Administrador Unico | 26/02/2013 | 16/09/2015 |
Garcia Herrera Manuel | Administrador Unico | 02/08/2011 | 26/02/2013 |
ACTOS BORME DE LONGITUD 0019 W SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 151, S 8, H V 144745, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 151, S 8, H V 144745, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 151, S 8, H V 144745, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 151, S 8, H V 144745, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 151, S 8, H V 144745, I/A 4 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 150, S 8, H V 144745, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 150, S 8, H V 144745, I/A 3 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 150, S 8, H V 144745, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 150, S 8, H V 144745, I/A 2 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9358, L 6640, F 148, S 8, H V 144745, I/A 1 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-46