LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Juan Carlos I, 31
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 27/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Buedo Alfredo | Administrador Unico | 26/03/2018 | 16/12/2022 |
Morales Alvarez Fali | Apoderado | 10/10/2019 | 16/12/2022 |
ACTOS BORME DE LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 133, S 8, H M 667748, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA
Juez / Ponente:BERTA PELLICER ORTIZ
Parte Dispositiva:
Declaración de CONCLUSION del concurso
Fecha de Resolución:21/09/2022
Número Procedimiento Concursal:869/2022
Datos Registrales:
Tomo:
37460
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-667748
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 133, S 8, H M 667748, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOMOSA & BUALSA ELECTRICO SL
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA
Juez / Ponente:BERTA PELLICER ORTIZ
Parte Dispositiva:
DECLARAR en situación de CONCURSO VOLUNTARIO a la mercantil LOMOSA & BUALSA ELECTRICO,S.L., con CIF B88045620
Fecha de Resolución:21/09/2022
Número Procedimiento Concursal:869/2022
Datos Registrales:
Tomo:
37460
Libro:
0
Folio:
133
Hoja:
8-667748
Inscripción:
4
Fecha Inscripción16/12/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 133, S 8, H M 667748, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 133, S 8, H M 667748, I/A 4 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
- La comerrinlivarión de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y/o su instalación (CNAE. 4321). La compraventa de patines, motos, bicicletas y cualquier otro vehículo eléctrico y sus recambios. La compraventa de material eléctrico. La prestación de servicios corno agente de las empresas comerci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 133, S 8, H M 667748, I/A 3 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 132, S 8, H M 667748, I/A 2 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 130, S 8, H M 667748, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Dirección:C/ JOSE ANTONIO, Nº 31, 3º Nº 12 (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:27/02/18
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:- La comercialización de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y/o su instalación (CNAE. 4321). - La compraventa de patines, motos, bicicletas y cualquier otro vehículo eléctrico y sus recambios. - La compraventa de material eléctrico. - La prestación de servicios como agente de las empresas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37460 , F 130, S 8, H M 667748, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28