LOMAS DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ARQUITECTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Tordera, 79
Código Postal 17300
Municipio Blanes
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOMAS DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ARQUITECTURA SL
CIF B12717732
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 12/05/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOMAS DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ARQUITECTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOMAS DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ARQUITECTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joan Cortina Blanch | Liquidador | 31/01/2012 | 31/01/2012 |
Manuel Morales Rodriguez | Administrador Solidario | 27/09/2010 | 31/01/2012 |
MATERIALS BRECOR SL | Administrador Solidario | 27/09/2010 | 31/01/2012 |
Ruben Pons Castellet | Administrador Unico | 27/09/2010 |
ACTOS BORME DE LOMAS DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA ARQUITECTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 4, S 8, H GI 50386, I/A 6 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 4, S 8, H GI 50386, I/A 6 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 4, S 8, H GI 50386, I/A 6 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 4, S 8, H GI 50386, I/A 6 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-17
- Realización de las actividades propias de los intermediarios de comercio en toda clase de productos y servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 4, S 8, H GI 50386, I/A 5 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-17
- CTRA DE TORDERA 79 (BLANES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 3, S 8, H GI 50386, I/A 4 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 3, S 8, H GI 50386, I/A 4 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 3, S 8, H GI 50386, I/A 4 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-17