LOLA PRINCESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Benedicto Santos Lopez, 12
Código Postal 33013
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOLA PRINCESS SL
CIF B74334079
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 16/10/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOLA PRINCESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOLA PRINCESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Roque Alejandra | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Alejandra | Consejero | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Ester | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Ester | Consejero | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Marta | Liquidador | 30/12/2013 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Marta | Secretario | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Marta | Consejero Delegado Solidario | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Gonzalez Roque Marta | Consejero | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Roque Margall Maria | Presidente | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
Roque Margall Maria | Consejero | 18/12/2012 | 30/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOLA PRINCESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 165, S 8, H AS 44317, I/A 2 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 162, S 8, H AS 44317, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995 , F 162, S 8, H AS 44317, I/A 1 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-33