LOLA ALVARO ARTESANS JOIERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Comunio, 39
Código Postal 12540
Municipio Vila-real
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOLA ALVARO ARTESANS JOIERS SL
CIF B12995239
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Fabricación de artículos de joyería y artículos similares
Fecha de Constitución 02/10/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOLA ALVARO ARTESANS JOIERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOLA ALVARO ARTESANS JOIERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Ferrandis Dolores Gema | Liquidador | 22/05/2024 | 22/05/2024 |
Nacher Alvaro Dolors Maria | Administrador Solidario | 26/04/2018 | 22/05/2024 |
Nacher Alvaro Gemma | Administrador Solidario | 26/04/2018 | 22/05/2024 |
Alvaro Ferrandis Dolores Gema | Administrador Mancomunado | 16/11/2017 | 26/04/2018 |
Nacher Alvaro Dolors Maria | Administrador Mancomunado | 16/11/2017 | 26/04/2018 |
Nacher Alvaro Gemma | Administrador Mancomunado | 16/11/2017 | 26/04/2018 |
ACTOS BORME DE LOLA ALVARO ARTESANS JOIERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 40435, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 40435, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 40435, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 40435, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 195, S 8, H CS 40435, I/A 2 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 195, S 8, H CS 40435, I/A 2 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 195, S 8, H CS 40435, I/A 2 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 194, S 8, H CS 40435, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-12
Dirección:C/ COMUNIO 39 BAJO (VILLARREAL)
Comienzo de operaciones:02/10/17
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares. Reparación de productos metálicos. Intermediarios del comercio de productos diversos. Comercio al por mayor y menor de artículos de relojería y joyería. Comercio mayor de metales y otros minerales metálicos. Comercio al por mayor no especia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741, L 1302, F 194, S 8, H CS 40435, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-12