LOINA INNOVATIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Pius XII, 28
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social LOINA INNOVATIO SL
CIF B98413958
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 04/01/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOINA INNOVATIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOINA INNOVATIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Fernando | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 27/11/2020 |
Garcia Garcia Fernando | Liquidador Solidario | 27/11/2020 | 27/11/2020 |
Garcia Garcia Jorge | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 27/11/2020 |
Guijarro Martinez Francisco | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 27/11/2020 |
Guijarro Martinez Francisco | Liquidador Solidario | 27/11/2020 | 27/11/2020 |
Martinez Fuentes Lucia | Administrador Solidario | 02/03/2012 | 27/11/2020 |
ACTOS BORME DE LOINA INNOVATIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 1 c (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 1 H (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-46
Dirección:AVDA DE PIO XII 28 50 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:04/01/12
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:A.- Tiene por objeto la prestación de servicios a través de Internet con carácter general, y en particular, la creación, diseño, desarrollo y explotación de redes sociales y páginas web, y el diseño de publicidad e imagen corporativa en Internet. B.- Quedan excluidas aquellas actividades reguladas p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9442, L 6724, F 70, S 8, H V 147565, I/A 1 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-46