LOIDIBAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LOIDIBAR SA
CIF A20159133
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGUIZAR SL
VINCULACIONES DE LOIDIBAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOIDIBAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Presidente | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero Delegado | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Secretario | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero Delegado | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Vicepresidente | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero | 15/10/2010 | 28/10/2011 |
INGUIZAR SL | Socio Unico | 16/05/2011 | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE LOIDIBAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 59, S 8, H SS 4359, I/A 11 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 59, S 8, H SS 4359, I/A 11 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 59, S 8, H SS 4359, I/A 11 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 59, S 8, H SS 4359, I/A 10 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 59, S 8, H SS 4359, I/A 9 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-20