LOGUAR SL
Dirección social Avda de la Industria, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGUAR SL
CIF B80459316
Capital Social 332840.0 Euros
Teléfono 91 359 45 34
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE LOGUAR SL
VINCULACIONES DE LOGUAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGUAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guardiola Ferreiro Ramiro | Consejero Delegado Mancomunado | 29/06/2023 | |
Guardiola Ferreiro Ramiro | Consejero | 29/06/2023 | |
Guardiola Hay Fernando | Presidente | 31/03/2022 | |
Guardiola Hay Jorge | Secretario | 31/03/2022 | |
Guardiola Hay Jorge | Apoderado | 31/03/2022 |
ACTOS BORME DE LOGUAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 123, S 8, H M 81323, I/A 10 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 123, S 8, H M 81323, I/A 10 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
- AVDA DE LA INDUSTRIA 13 - PLANTA 1, DESPACHO 8 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 123, S 8, H M 81323, I/A 9 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
- Se omitió por error en la inscripción 7ª la publicación del cese de GUARDIOLA HAY JORGE como presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 122, S 8, H M 81323, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 122, S 8, H M 81323, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 122, S 8, H M 81323, I/A 8 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 122, S 8, H M 81323, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 122, S 8, H M 81323, I/A 7 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Capital Anterior: | 637.070,60 | Euros |
Disminución de capital | 304.230,60 | Euros |
Capital Actual: | 332.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 47,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16988 , F 121, S 8, H M 81323, I/A 6 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-28