LOGRAR ARTE Y REFORMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan de la Cierva, 45
Código Postal 50014
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
CIF B99378739
Capital Social 63000.0 Euros
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Fecha de Constitución 24/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Veintemillas Izuel Sergio
VINCULACIONES DE LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Loren Javier | Apoderado | 17/03/2014 | 07/07/2015 |
Veintemillas Izuel Sergio | Socio Unico | 05/06/2013 | 07/07/2015 |
Veintemillas Izuel Sergio | Administrador Unico | 05/06/2013 | 07/07/2015 |
ACTOS BORME DE LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Nif:B99378739
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:07/05/2015
Número Procedimiento Concursal:212/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3980
Libro:
0
Folio:
180
Hoja:
8-55095
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Nif:B99378739
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor LOGRAR ARTE Y REFORMA, SOCIEDAD LIMITADA, la conclusión del concurso y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:07/05/2015
Número Procedimiento Concursal:212/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3980
Libro:
0
Folio:
180
Hoja:
8-55095
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Nif:B99378739
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Fecha de Resolución:07/05/2015
Número Procedimiento Concursal:212/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3980
Libro:
0
Folio:
180
Hoja:
8-55095
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LOGRAR ARTE Y REFORMA SL
Nif:B99378739
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ZARAGOZA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA DEL CARMEN VILLELLAS SANCHO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso voluntario al deudor LOGRAR ARTE Y REFORMA, SOCIEDAD LIMITADA, la conclusión del concurso y la extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:07/05/2015
Número Procedimiento Concursal:212/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3980
Libro:
0
Folio:
180
Hoja:
8-55095
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Zaragoza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 180, S 8, H Z 55095, I/A 3 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 179, S 8, H Z 55095, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 177, S 8, H Z 55095, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 177, S 8, H Z 55095, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-50