LOGOPRINT SA - EXTINGUIDA
Razón Social LOGOPRINT SA
CIF A26100313
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOGOPRINT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGOPRINT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apellaniz Lopez De Lacalle Luis | Secretario | 10/08/2016 | 01/09/2023 |
Apellaniz Lopez De Lacalle Luis | Liquidador Mancomunado | 01/09/2023 | 01/09/2023 |
Apellaniz Lopez De Lacalle Luis | Consejero | 10/08/2016 | 01/09/2023 |
Fernandez Guereta Maria Teresa | Apoderado | 11/12/2019 | 01/09/2023 |
Fernandez Guereta Maria Teresa | Presidente | 10/08/2016 | 01/09/2023 |
Fernandez Guereta Maria Teresa | Consejero | 10/08/2016 | 01/09/2023 |
Gil Moreno Julio | Consejero | 10/08/2016 | 01/09/2023 |
Gil Moreno Julio | Liquidador Mancomunado | 01/09/2023 | 01/09/2023 |
Apellaniz Lopez De Lacalle Luis | Secretario | 11/10/2012 | 10/08/2016 |
Apellaniz Lopez De Lacalle Luis | Consejero | 11/10/2012 | 10/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGOPRINT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 13 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 13 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 13 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-26
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 13 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 13 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 12 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 11 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 24, S 8, H LO 2097, I/A 11 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 6, S 8, H LO 2097, I/A 10 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-26
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 298 , F 6, S 8, H LO 2097, I/A 10 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-26