LOGOCASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Anton, 1
Código Postal 16236
Municipio Villagarcía del Llano
Provincia Cuenca
Razón Social LOGOCASA SL
CIF B16288706
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 05/08/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Gomez Piedad
VINCULACIONES DE LOGOCASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGOCASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Lopez Estela | Administrador Unico | 07/09/2010 | 16/08/2021 |
Jimenez Lopez Estela | Liquidador | 16/08/2021 | 16/08/2021 |
Lopez Gomez Piedad | Apoderado | 07/09/2010 | 16/08/2021 |
Lopez Gomez Piedad | Socio Unico | 01/03/2011 | 16/08/2021 |
ACTOS BORME DE LOGOCASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 93, S 8, H CU 8689, I/A 4 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 93, S 8, H CU 8689, I/A 4 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 93, S 8, H CU 8689, I/A 4 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 93, S 8, H CU 8689, I/A 4 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-16
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-16
- CONSTRUCCION Y ALBAÑILERIA EN OBRAS CIVILES CON LA ADMINISTRACION. REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS, TANTO EN URBANA COMO EN RUSTICA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES. CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE TERCEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 91, S 8, H CU 8689, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-16
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 91, S 8, H CU 8689, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-16
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 88, S 8, H CU 8689, I/A 2 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 76, S 8, H CU 8689, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16
Dirección:C/ SAN ANTON 1 (VILLAGARCIA DEL LLANO)
Comienzo de operaciones:05/08/10
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION Y ALBAÑILERIA EN OBRAS CIVILES CON LA ADMINISTRACION. REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS, TANTO EN URBANA COMO EN RUSTICA, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES. CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE TERCEROS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 580 , F 76, S 8, H CU 8689, I/A 1 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-16