LOGISTICA Y DISTRIBUCION 32 SL - EXTINGUIDA
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social LOGISTICA Y DISTRIBUCION 32 SL
CIF B32027575
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Órgano Administración Administrador único
Propietario GEOPOST ESPAÑA PARCEL SA
Auditor BDO AUDIBERIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION 32 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION 32 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDIBERIA AUDITORES SL | Auditor | 09/03/2010 | 07/12/2010 |
Fernandez Fernandez Ruben | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2009 | 07/12/2010 |
GEOPOST ESPAÑA PARCEL SA | Socio Unico | 05/08/2009 | 07/12/2010 |
Lopez Carreiras Julio Andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2009 | 07/12/2010 |
Lopez Vazquez Maria Victoria | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2009 | 07/12/2010 |
Louis Delmas Yves Pierre | Administrador Unico | 05/08/2009 | 07/12/2010 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 09/03/2010 | |
Lopez Vazquez Maria Victoria | Apoderado | 06/02/2010 | |
Lopez Vazquez Camilo | Administrador Unico | 05/08/2009 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION 32 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 12 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-32
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 12 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 12 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-32
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-32
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-71-32
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 11 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-32
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 11 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 39, S 8, H OR 2159, I/A 10 (06/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-32
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 38, S 8, H OR 2159, I/A 9 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384 , F 38, S 8, H OR 2159, I/A 8 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-32