LOGISTICA GLOBALIZADA A&V SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. GRUPO LOURDES S/N
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social LOGISTICA GLOBALIZADA A&V SL
CIF B99361289
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 28/11/2012
Nombres Anteriores
- TRANSLARRAZ SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGISTICA GLOBALIZADA A&V SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA GLOBALIZADA A&V SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaconu Alina Catalina | Socio Unico | 07/03/2017 | 31/12/2020 |
Diaconu Alina Catalina | Administrador Unico | 07/03/2017 | 31/12/2020 |
Diaconu Alina Catalina | Liquidador | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
Anton Fernandez David | Apoderado Mancomunado | 11/11/2016 | 07/03/2017 |
Diaconu Alina Catalina | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | 07/03/2017 |
Ovcharova Polina Milcheva | Administrador Mancomunado | 10/11/2016 | 07/03/2017 |
Vidal Mañanes Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 11/11/2016 | 07/03/2017 |
Larraz Casabona Roberto | Administrador Unico | 28/01/2013 | 10/11/2016 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA GLOBALIZADA A&V SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 145, S 8, H CS 39350, I/A 6 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 145, S 8, H CS 39350, I/A 6 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 145, S 8, H CS 39350, I/A 6 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 145, S 8, H CS 39350, I/A 6 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 145, S 8, H CS 39350, I/A 5 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 144, S 8, H CS 39350, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 144, S 8, H CS 39350, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-12
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 144, S 8, H CS 39350, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 144, S 8, H CS 39350, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716, L 1277, F 144, S 8, H CS 39350, I/A 3 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-12