LOGISTICA EL COTERON SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG CANDINA. CALLE EL CONCEJO S/N
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social LOGISTICA EL COTERON SL
CIF B39731799
Capital Social 3060.0 Euros
Fecha de Constitución 08/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOGISTICA EL COTERON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA EL COTERON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Alonso Santibañez Rafael | Administrador Solidario | 26/09/2012 | 30/05/2019 |
Lopez Alonso Santibañez Rafael | Liquidador Unico | 30/05/2019 | 30/05/2019 |
Mier Perez Mariano Cecilio | Administrador Solidario | 26/09/2012 | 30/05/2019 |
Lopez Alonso Santibañez Rafael | Administrador Solidario | 08/09/2010 | 26/09/2012 |
Mier Prieto Mariano | Administrador Solidario | 08/09/2010 | 26/09/2012 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA EL COTERON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 69, S 8, H S 22027, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 68, S 8, H S 22027, I/A 1 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-39
Dirección:POLIG CANDINA. CALLE EL CONCEJO S/N (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:08/07/10
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:Distribución y comercialización de toda clase de productos alimenticios y bebidas marca EL COTERON, así como cualquier otro producto de distinta marca fabricado o elaborado por la sociedad "ORUJOS EL COTERON, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 68, S 8, H S 22027, I/A 1 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-39