LOGISTEC CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL CONXITA SUPERVIA BAJOS 9-11
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LOGISTEC CONSULTING SL
CIF B62414982
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LOGISTEC CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTEC CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Domenech Casellas Luis Enrique | Consejero | 18/07/2012 | 08/04/2016 |
Espina Suarez Juan Jesus | Secretario | 18/07/2012 | 08/04/2016 |
Espina Suarez Juan Jesus | Consejero | 18/07/2012 | 08/04/2016 |
Garcia Aranda Primitiva | Presidente | 08/04/2016 | |
Garcia Aranda Primitiva | Consejero | 08/04/2016 | |
Roca Molinas Pedro | Liquidador | 08/04/2016 | 08/04/2016 |
Jimenez Hinarejos Mariano | Secretario | 18/07/2012 | |
Jimenez Hinarejos Mariano | Consejero | 18/07/2012 | |
Ripoll Palacio Vicenc | Consejero | 18/07/2012 |
ACTOS BORME DE LOGISTEC CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 197, S 8, H B 223708, I/A 8 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 197, S 8, H B 223708, I/A 8 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 197, S 8, H B 223708, I/A 8 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 197, S 8, H B 223708, I/A 7 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 197, S 8, H B 223708, I/A 7 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
- CL CONXITA SUPERVIA BAJOS 9-11 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33102 , F 196, S 8, H B 223708, I/A 6 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08