LOGIS IT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Fernando El Catolico, 47
Código Postal 50006
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGIS IT SL
CIF B86846409
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 17/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASSECO SPAIN SA
VINCULACIONES DE LOGIS IT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGIS IT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSECO SPAIN SA | Socio Unico | 14/11/2013 | 01/02/2019 |
ASSECO SPAIN SA | Administrador Unico | 14/11/2013 | 01/02/2019 |
ASSECO SPAIN SA | Liquidador | 01/02/2019 | 01/02/2019 |
Jose Antonio Pinilla Lozano | Representante | 14/11/2013 | 01/02/2019 |
Pinilla Perez Jose Antonio | Apoderado | 25/11/2015 | 01/02/2019 |
Pinilla Perez Raquel | Apoderado | 17/03/2015 | 01/02/2019 |
Tomas Zapatero Vanesa | Apoderado | 25/11/2015 | 01/02/2019 |
Asensio Muñoz Jose Luis | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 03/03/2016 |
Rocasolano Bohoquez Francisco De Gregorio | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 03/03/2016 |
Cabrerizo Lagunas Maria Jesus | Apoderado Solidario | 03/02/2014 | 25/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGIS IT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 12 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 12 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 12 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 12 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 12 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-50
- Se nombra a DON JOSE ANTONIO PINILLA PEREZ, como representante de la Sociedad "ASSECO SPAIN, S.A.", en sustitución del anterior Don ángel Alvarado Robles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 11 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 76, S 8, H Z 58015, I/A 10 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-50
- Se SUSTITUYE al representante persona física del Administrador Unico de la Sociedad de esta hoja, la mercantil "Asseco Spain, S.A.", cesando a Don José Luis Asensio Muñoz y nombrando a DON ANGEL ALVARADO ROBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 75, S 8, H Z 58015, I/A 9 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 75, S 8, H Z 58015, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 74, S 8, H Z 58015, I/A 7 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-50