LOGIPOINT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Atlantic, 112
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LOGIPOINT SERVICES SL
CIF B65549701
Capital Social 1010460.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 07/04/2011
Nombres Anteriores
- LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Oliver Montero Jaime
VINCULACIONES DE LOGIPOINT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGIPOINT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Forne Valencia Vanesa | Apoderado | 12/12/2011 | 26/02/2015 |
Forne Valencia Vanesa | Apoderado | 12/07/2011 | 26/02/2015 |
Garcia Asensio Jose | Apoderado | 21/06/2011 | 26/02/2015 |
Garcia Lopez Marcelino | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/08/2013 | 26/02/2015 |
Gener Gironella Francisco Joaquin | Apoderado Solidario | 19/06/2013 | 26/02/2015 |
Giles Anthony Radford | Consejero | 20/12/2013 | 26/02/2015 |
Gracia Navarro Adolfo | Apoderado Solidario | 27/06/2014 | 26/02/2015 |
Heras Alvarez Jose Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2014 | 26/02/2015 |
Hernandez Ferriols Rafael | Apoderado Solidario | 08/07/2014 | 26/02/2015 |
Lecegui Juarez Arantxa | Apoderado Mancomunado | 06/08/2014 | 26/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGIPOINT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 223, S 8, H B 408620, I/A 23 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
- LOGIPOINT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 223, S 8, H B 408620, I/A 22 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 223, S 8, H B 408620, I/A 21 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 222, S 8, H B 408620, I/A 20 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 222, S 8, H B 408620, I/A 19 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 221, S 8, H B 408620, I/A 18 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 221, S 8, H B 408620, I/A 17 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 220, S 8, H B 408620, I/A 16 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 220, S 8, H B 408620, I/A 15 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-08
Empresa: LOGIPSAM CRUISES SERVICES SL
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: TRANSCOMA GRUPO EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42523 , F 220, S 8, H B 408620, I/A 14 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-47-08