LOGINSER BARCELONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Miquel, 163
Código Postal 08330
Municipio Premià de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGINSER BARCELONA SL
CIF B65390569
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 29/07/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGINSER BARCELONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGINSER BARCELONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Casales Rosario | Administrador Unico | 14/11/2011 | 26/05/2021 |
Fernandez Casales Rosario | Liquidador | 26/05/2021 | 26/05/2021 |
Nicolas Bastidas Juan Manuel | Apoderado | 24/11/2011 | 26/05/2021 |
Nicolas Bastidas Juan Manuel | Apoderado | 06/09/2010 | 26/05/2021 |
Fernandez Casales Rosario | Administrador Solidario | 30/08/2010 | 14/11/2011 |
LOGINLE SL | Administrador Solidario | 30/08/2010 | 14/11/2011 |
Marques Ruiz Jose Vicente | REPR.143 RRM | 30/08/2010 | 14/11/2011 |
Morlanes Torres Ramon Jose | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 14/11/2011 |
Muñoz Narbona Dolores | Administrador Solidario | 30/08/2010 | 14/11/2011 |
ACTOS BORME DE LOGINSER BARCELONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 19, S 8, H B 401709, I/A 6 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 19, S 8, H B 401709, I/A 6 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 19, S 8, H B 401709, I/A 6 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 18, S 8, H B 401709, I/A 5 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
- CL SANT MIGUEL Num.163 (PREMIA DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 17, S 8, H B 401709, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 17, S 8, H B 401709, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 17, S 8, H B 401709, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- CL SARDENYA S/N PARCELA 20 NAVE B P.I.CANOLLER (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 17, S 8, H B 401709, I/A 3 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42092 , F 17, S 8, H B 401709, I/A 3 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08