LOGIKALIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de Narcís Monturiol, 55
Código Postal 08340
Municipio Vilassar de Mar
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGIKALIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
CIF B66159906
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 14/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGIKALIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGIKALIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Orza Ferrer Victor Manuel | Administrador Unico | 21/11/2013 | 30/12/2021 |
De La Orza Ferrer Victor Manuel | Liquidador | 30/12/2021 | 30/12/2021 |
De La Orza Mata Manuel | Apoderado Solidario | 15/03/2016 | 30/12/2021 |
Senpau Crespo Maria Angels | Apoderado Solidario | 15/03/2016 | 30/12/2021 |
ACTOS BORME DE LOGIKALIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 40, S 8, H B 444771, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 40, S 8, H B 444771, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 40, S 8, H B 444771, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
- CL NARCIS MONTURIOL Num.55 P.1 PTA.2 (VILASSAR DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 40, S 8, H B 444771, I/A 4 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
- CL CONGOST 3 (PREMIA DE DALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 2 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 2 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONVICTOR MANUEL DE LA ORZA FERRER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Dirección:CL VISTA BELLA Num.31 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/11/13
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA GESTION DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS,PRESTACION DE SERVICIOS DE LOGISTICAPARA EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44022 , F 39, S 8, H B 444771, I/A 1 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08