LOGIC CONSULTING SUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Cádiz
Razón Social LOGIC CONSULTING SUR SL
CIF B11728540
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DANTIA TECNOLOGIA SL
Propietario DANTIA TECNOLOGIA SL
VINCULACIONES DE LOGIC CONSULTING SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGIC CONSULTING SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corpas Novo Manuel | Apoderado Mancomunado | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Corpas Novo Manuel | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
DANTIA TECNOLOGIA SL | Socio Unico | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
DANTIA TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Estrade Cabrera Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Estrade Cabrera Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Martinez Moreno Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Martinez Moreno Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 04/02/2015 | 15/02/2016 |
Martinez Moreno Diego | Administrador Solidario | 04/02/2015 | |
Martinez Moreno Jose Ignacio | Administrador Solidario | 04/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGIC CONSULTING SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 114, S 8, H CA 17603, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 114, S 8, H CA 17603, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-11
- Practicada nota marginal de no existir obstáculo, conforme al artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 114, S 8, H CA 17603, I/A 7 n (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 113, S 8, H CA 17603, I/A 7 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 113, S 8, H CA 17603, I/A 6 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 112, S 8, H CA 17603, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 112, S 8, H CA 17603, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 112, S 8, H CA 17603, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 112, S 8, H CA 17603, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 112, S 8, H CA 17603, I/A 4 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-11