LODARES FINANZAS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LODARES FINANZAS SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LODARES FINANZAS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LODARES FINANZAS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 14/09/2015 | 07/03/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/08/2010 | 07/03/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/11/2009 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Amelia Pilar | Liquidador Suplente | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Amelia Pilar | Presidente | 17/11/2011 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Amelia Pilar | Consejero | 17/11/2011 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Miguel Angel | Consejero | 17/11/2011 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Miguel Angel | Secretario | 17/11/2011 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Miguel Angel | Liquidador | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
Guillen Polo Ricardo | Consejero | 17/11/2011 | 07/03/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LODARES FINANZAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
- CESE DE IBERCLEAR como entidad encargada del registro contable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 158, S 8, H M 261803, I/A 31 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 157, S 8, H M 261803, I/A 30 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 157, S 8, H M 261803, I/A 29 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 157, S 8, H M 261803, I/A 28 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25553 , F 157, S 8, H M 261803, I/A 27 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28