LOCATIO INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 175
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LOCATIO INVERSIONES SA
CIF A28109742
Capital Social 107332.59 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Presidente Iban Perez Miguel Angel
Propietario Iban Perez Maria Beatriz
Auditor L & M AUDITORES SL
VINCULACIONES DE LOCATIO INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOCATIO INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia-luben Iban Juan Manuel | Consejero | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Garcia-luben Iban Juan Manuel | Secretario | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Garcia-luben Iban Juan Manuel | Apoderado | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Garcia-luben Iban Juan Manuel | Administrador Solidario | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
HISPANOCONTROL AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2018 | 05/08/2024 |
Iban Perez Maria Beatriz | Administrador Solidario | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Iban Perez Maria Beatriz | Consejero | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Iban Perez Maria Beatriz | Apoderado | 25/10/2017 | 05/08/2024 |
Iban Perez Maria Beatriz | Apoderado Solidario | 20/09/2016 | 05/08/2024 |
Iban Perez Maria Beatriz | Socio Unico | 12/12/2022 | 05/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOCATIO INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65110, I/A 64 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65110, I/A 64 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45485 , F 90, S 8, H M 65110, I/A 63 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 219, S 8, H M 65110, I/A 62 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Capital Anterior: | 169.241,60 | Euros |
Disminución de capital | 61.909,01 | Euros |
Capital Actual: | 107.332,59 | Euros |
Porcentaje: | 36,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 219, S 8, H M 65110, I/A 61 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 218, S 8, H M 65110, I/A 60 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 218, S 8, H M 65110, I/A 59 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 218, S 8, H M 65110, I/A 58 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 217, S 8, H M 65110, I/A 57 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35065 , F 217, S 8, H M 65110, I/A 56 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-28