X10 SQUAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 11
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social X10 SQUAD SL
CIF B66790007
Capital Social 2065646.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2016
Nombres Anteriores
- MULTISPORTS MARKETING SL
- LOBERUA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Valentin Rusakov
VINCULACIONES DE X10 SQUAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE X10 SQUAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilya Rusakov | Apoderado Solidario | 09/08/2016 | 18/02/2021 |
Valentin Rusakov | Apoderado Solidario | 27/12/2017 | 18/02/2021 |
Valentin Rusakov | Apoderado Solidario | 19/02/2019 | 18/02/2021 |
Valentin Rusakov | Administrador Unico | 05/08/2020 | 18/02/2021 |
Ilya Rouss | Administrador Unico | 27/07/2017 | 05/08/2020 |
Artur Ardavichus | Administrador Unico | 22/07/2016 | 27/07/2017 |
Moreno Amatriain Ignacio Manuel | Administrador Unico | 10/06/2016 | 22/07/2016 |
ACTOS BORME DE X10 SQUAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 20, S 8, H B 486712, I/A 13 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1623/2020, AUTO FIRME DE FECHA 17/12/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 20, S 8, H B 486712, I/A 13 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 20, S 8, H B 486712, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 20, S 8, H B 486712, I/A 12 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-08
Capital Anterior: | 3.001,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.062.645,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.065.646,00 | Euros |
Porcentaje: | 68.731,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 19, S 8, H B 486712, I/A 11 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 18, S 8, H B 486712, I/A 10 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
- LA FABRICACION DE BICICLETAS ELECTRICAS Y CONVENCIONALES,ASI COMO SUS COMPOENENTES Y ACCESORIOS.LA FABRICACION DE VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL,ASI COMO SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS.LA FABRICACION,COMERCIALIZACION,VENTA .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 18, S 8, H B 486712, I/A 9 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.001,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 17, S 8, H B 486712, I/A 8 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 17, S 8, H B 486712, I/A 7 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-08
Empresa: MULTISPORTS MARKETING SL
- AMPLIAR A:DISEÑO,DESARROLLO,PRODUCCION,GESTION Y EXPLOTACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y SISTEMAS DE INFORMACION BASADOS EN LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA.ACTIVIDADES DE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45481 , F 16, S 8, H B 486712, I/A 6 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08