LOBAGA SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LOBAGA SA
CIF A58363953
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOBAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOBAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Marques Rosa Maria | Administrador Unico | 23/08/2012 | 07/08/2014 |
Lopez Balcells Gallardo Alberto | Apoderado | 23/08/2012 | 07/08/2014 |
Lopez Balcells Gallardo Alberto | Administrador Unico | 21/07/2010 | 23/08/2012 |
Gallardo Marques Rosa Maria | Administrador Unico | 21/07/2010 | |
Lopez Balcells Gallardo Belen | Apoderado | 21/07/2010 |
ACTOS BORME DE LOBAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 198, S 8, H B 47348, I/A 24 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
- Sociedades absorbidas: GALLARDO CORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 198, S 8, H B 47348, I/A 24 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 198, S 8, H B 47348, I/A 24 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 196, S 8, H B 47348, I/A 23 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 196, S 8, H B 47348, I/A 22 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 196, S 8, H B 47348, I/A 22 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 196, S 8, H B 47348, I/A 21 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23050 , F 195, S 8, H B 47348, I/A 20 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08