LOALJER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 42
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOALJER SA
CIF A87873691
Capital Social 1560000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/07/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LOALJER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOALJER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Velasco Nebra Alfredo Francisco | Administrador Solidario | 25/07/2017 | 02/01/2023 |
Velasco Nebra Dolores | Liquidador | 02/01/2023 | 02/01/2023 |
Velasco Nebra Jesus | Administrador Solidario | 25/07/2017 | 02/01/2023 |
Velasco Nebra Maria Dolores | Apoderado | 27/07/2017 | 02/01/2023 |
ACTOS BORME DE LOALJER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 143, S 8, H M 650262, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 143, S 8, H M 650262, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 143, S 8, H M 650262, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 143, S 8, H M 650262, I/A 4 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.560.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 143, S 8, H M 650262, I/A 3 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 142, S 8, H M 650262, I/A 2 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 140, S 8, H M 650262, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Dirección:C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 42 1º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/07/17
Objeto social:- La compraventa por cualquier titulo de toda clase de fincas urbanas y rústicas; su parcelación y urbanización; la construcción sobre ellas de toda clase de edificaciones, sean o no viviendas acogidas a la legislación sobre viviendas de protección oficial; o su enajenación en el mismo estado de su
Capital Suscrito:60.000,00 Euros
Desembolsado:60.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36184 , F 140, S 8, H M 650262, I/A 1 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28