LO PAJAR DE COTIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuria, 78
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LO PAJAR DE COTIN SL
CIF B83759563
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/09/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LO PAJAR DE COTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LO PAJAR DE COTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campo Gil Jose Antonio | Liquidador | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
Campo Gonzalez Maria Inmaculada | Administrador Unico | 23/03/2017 | 31/01/2022 |
Campo Gil Jose Antonio | Administrador Solidario | 01/02/2017 | 23/03/2017 |
Campo Gonzalez Maria Inmaculada | Administrador Solidario | 01/02/2017 | 23/03/2017 |
Campo Gil Jose Antonio | Administrador Unico | 01/02/2017 |
ACTOS BORME DE LO PAJAR DE COTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 9 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 8 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19225 , F 220, S 8, H M 336623, I/A 7 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28