LM WIND POWER BLADES (CASTELLON) SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ANABEL SEGURA 11 - CENTRO DE NEGOCIOS ALBATROS,
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social LM WIND POWER BLADES (CASTELLON) SA
CIF A45340015
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Nombres Anteriores
- LM GLASFIBER EOLICA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hoffer Soren
VINCULACIONES DE LM WIND POWER BLADES (CASTELLON) SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LM WIND POWER BLADES (CASTELLON) SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 05/01/2009 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 23/11/2009 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Solidario | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Consejero | 24/11/2010 | 28/12/2015 |
Bevan Richard Andrew | Consejero | 06/08/2014 | 28/12/2015 |
Burghard Erik | Apoderado Mancomunado | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Vicesecretario No Consejero | 17/03/2014 | 28/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Apoderado Solidario | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LM WIND POWER BLADES (CASTELLON) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Cancelados los asientos de la sociedad y cerrada la hoja registral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 39M (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 39 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 38 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 37 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 36 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 36 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 35 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28