LM SUAREZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 23
Código Postal 06360
Municipio Fuente del Maestre
Provincia Badajoz
Razón Social LM SUAREZ SL
CIF B06588990
Capital Social 3015.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario NUEVA ACCION GLOBAL SL
VINCULACIONES DE LM SUAREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LM SUAREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Vanessa Lopez- Morenas Suarez | Administrador Unico | 26/12/2019 | 15/11/2022 |
Maria Vanessa Lopez- Morenas Suarez | Liquidador | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
NUEVA ACCION GLOBAL SL | Socio Unico | 26/12/2019 | 15/11/2022 |
Lopez Morenas Suarez Manuel | Administrador Unico | 06/10/2010 | 26/12/2019 |
ACTOS BORME DE LM SUAREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 210, S 8, H BA 22596, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 210, S 8, H BA 22596, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 210, S 8, H BA 22596, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 210, S 8, H BA 22596, I/A 5 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-06
- La prestación de servicios jurídicos en general que comprenderán el asesoramiento en dicha materia, a los clientes, tanto sociedades como personas físicas, la tramitación y gestión de los asuntos encomendados tanto en material laboral, fiscal, social, contable y los propios de los que se atienden y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 209, S 8, H BA 22596, I/A 4 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 209, S 8, H BA 22596, I/A 3 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 209, S 8, H BA 22596, I/A 2 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 209, S 8, H BA 22596, I/A 2 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 206, S 8, H BA 22596, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-06